सामान्य ज्ञान

गुणा करने का आसान तरीका

गुणा करने का आसान तरीका

आज आपको गुना करने के बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप सवाल बहुत जल्दी हल कर सकते हो, जो ट्रिक्स आपको बताई जाये उनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है , हर रोज उनकी प्रैक्टिस करे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की जानकारी

ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप के सामान्य ज्ञान के लिए जरुरी है .और साथ ही साथ ये सब जानकारी एग्जाम मे भी पूछी जाती है .तो इन्हें अच्छे से याद करे और दुसरो के साथ इसे शेयर करे . और अगर आपके पास भी है कोई खास जानकारी  तो हमें कमेंट्स में बताये .

गुणा करने का आसान तरीका

1. जिस संख्याओं का अंतर 10 हों और आखिर का अंक 5 हो 

उनकी गुना करने के लिए आखिर में हमेशा 75 आएगा और शुरू में बड़ी संख्या के वर्ग में से 1 कम करके शुरू में लिखे दे.

15 x 25 = (2)2-1    (75 )= 375

यंहा 1 व 2 में से 2  बडा है ,इसलिए 2 का वर्ग 4 -1  =3  और आखिर में 75

25 x 35 =875      35 x 45 = 1575            85 x 95 =8075               95 x 105 = 9975

2. जिस संख्या के आखिर के अंक एक जैसे हो  और आखिर के अंक का जोड़ 10 हो

उनकी गुना करने के लिए शुरू वाले अंक को गिनती में उसके बाद आने वाले अंक से गुना करते है और आखिरी वाले अंको का गुना कर देते है

11 x 19 = 209

इसमें पहला अंक 1 है तो 1 से अगला 2 से गुना करेंगे तो 2 आएंगे और आखिर वालो की गुना करेंगे तो 09

3. जिस संख्या के आखिर के अंक एक जैसे हो  और आखिर के अंक का जोड़ 5 हो 

उनकी गुना करने के लिए आखिर वाले अंकों की आपस में गुना और शुरू वाले अंक का वर्ग करके उस अंक का आधा उस में जोड़ देते है

सम संख्या (Even number)

62 x 63 = 3906

6 का वर्ग 36 और इसका आधा 3 इसमें जोड़े तो 39, और आखिर वालो की गुना 6 है तो ये हुआ 3906

विषम संख्या  (Odd Number)

71 x 74 = 5254

7 का वर्ग 49 और इसका आधा 3.5 जोड़े तो 52.5 होगा तो इसे हम 525 लिखेंगे और आखिर के अंको की गुना 4 और लगा देंगे तो ये हुआ 5254 

3. किसी संख्या को 5 से गुना करनी हो तो 

उस संख्या का आधा करके 0 लगा दे

286 x 5 = 1430

286 ka adha 143 hota hai ab iske piche 0 or laga de

286 का आधा 143 होता है अब इसके पीछे 0 और लगा दे

4. किसी संख्या को 25 से गुना करनी हो तो 

उस संख्या को 4 से भाग करके  उसके पीछे दो 00 लगा दे

24 x 25 =600

5. किसी संख्या को 75 से गुना करनी हो तो  

उस संख्या को 4 से भाग करके 3 से गुना करके दो 00 लगा दो

76 x 75 = 5700

76 को 4 से भाग किया तो 19 आया फिर 3 से गुणा किया तो 57 अब दो 00 और लगे तो 5700

इस पोस्ट में आपको guna karne ki trick in hindi भाग करने का आसान तरीका गुणा करने की विधि गुणा की ट्रिक गुणा करना गुणा की सरल विधि गुणा की विधि guna karne ka aasan tarika गुणा की परिभाषा भाग करने की विधि guna karne ki aasan vidhi गुणा की परिभाषा गुणात्मक और मात्रात्मक शोध गुणा की ट्रिक गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति गुणा की अवधारणा गुणांक अर्थ गुणा करने की आसान विधि गुणा कैसे करते हैं गुणा अर्थ सदिश गुणा गुणा का अंग्रेजी गुणा की सरल विधि गुणा की ट्रिक गुणा की विधि गुणा करने की ट्रिक भाग करने का आसान तरीका गुणा करने की विधि गुना करने का आसान तरीका गुणा की सरल विधि गुणा की ट्रिक गुणा करना गुणा की विधि गुणा करने की ट्रिक से संबधित जानकारी दी गई है .अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें.

Related Articles

5 Comments

  1. Ek Naya tarika: 52×37=1924.bayi ore se dahai ank se guna Suru kare.5×3=15 me 5hasil rakhe .ab2×3=06kedahai me 0me hasil 5 jore 56 ayega. Phir 5×7=35 me dahai likhe 5hasil rakhe a. Is ab2×7=14 kare .iske. 1 me5 jore 64 ayega is prakar 1924 Aayega.uper ke line ko bayi ore se phir niche ke line ko bayi ore se hi ek ank chhorkar likhe. Yah Naya hai.

  2. Math ko Naya ayam de Sakta hun. 100sejyada sutra hamare pas me hai jo duniya me Kahi nahi hai Ganit science ki trha aage bash Sakta hai. P G sur NET kiya hun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!